Krzeczek Dariusz | Hilfe |
|
|
2 aktive Leistungen aus 2022 - gruppiert nach Jahr des Leistungsbeginns (absteigend), sortiert nach Beginndatum (aufsteigend) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name des Gremiums | Ort | Funktion in Gremium | Funktionsausübung von-bis / seit | EigentümerIn | |
2022 | |||||
Beirat Filmabteilung BMKÖS | Wien (Österreich) | Mitglied | von 15.03.2022 bis 16.03.2022 | Kowalski, Dariusz, Univ.-Ass. Mag.art. | |
Beirat Filmabteilung BMKÖS | Wien (Österreich) | Mitglied | von 15.11.2022 bis 16.11.2022 | Kowalski, Dariusz, Univ.-Ass. Mag.art. | |