Vizerektor für Forschung und Entwicklung und Erschließung der Künste | Hilfe |
|
|
3 aktive Leistungen - gruppiert nach Jahr des Leistungsbeginns (absteigend), sortiert nach Beginndatum (aufsteigend) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name des Gremiums | Ort | Funktion in Gremium | Funktionsausübung von-bis / seit | EigentümerIn | |
2013 | |||||
Pro Sientia | Otto mauer fonds (Österreich) | GutachterIn | von 01.12.2013 bis 31.12.2017 | Zendron, Rainer, Univ.-Prof. Mag.art. | |
2010 | |||||
Jury "Edison der Preis" | tech2B (Österreich) | Mitglied | am 13.09.2010 | Lechner, Manfred, Hofrat Dr. | |
1990 | |||||
beirat ok-centrum für gegenwartskunst | ok (Österreich) | Mitglied | von 01.01.1990 bis 31.12.2021 | Zendron, Rainer, Univ.-Prof. Mag.art. | |